中国银行:刘金因个人原因辞去行长等职务
来源:财联社 财联社8月25日电,中国职务中国银行公告,银行因个因辞刘金先生因个人原因,刘金保山市某某投资管理专卖店辞去本行副董事长、人原执行董事、去行董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。中国职务该辞任自2024年8月25日起生效。银行因个因辞 更多报道:中国银行,刘金突发!人原(中新经纬) 中国银行25日公告,去行该行董事会收到刘金的中国职务辞呈。刘金因个人原因,银行因个因辞辞去中国银行副董事长、刘金保山市某某投资管理专卖店执行董事、人原董事会战略发展委员会委员及该行行长职务。去行该辞任自2024年8月25日起生效。 此外,中行董事会批准由董事长葛海蛟代为履行行长职责,至该行聘任的新行长正式履职之日止。 此前8月19日中国银行召开的2024年第七次董事会会议上,应出席董事14名,亲自出席董事13名。刘金因其他安排未出席会议。中国银行2023年财报显示,当年共召开13次董事会,刘金亲自出席了11次,缺席2次。 简历显示,刘金出生于1967年,1993年毕业于山东大学,获得文学硕士学位。此前他曾在中国工商银行工作多年,先后担任中国工商银行山东省分行副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理,江苏省分行行长等职务。 2018年9月至2019年11月,刘金担任国家开发银行副行长。2019年12月至2021年3月,刘金担任中国光大集团股份公司执行董事。2020年1月至2021年3月,他正式担任中国光大银行行长,2020年3月至2021年3月,担任中国光大银行执行董事。 担任光大银行行长仅一年后,刘金调任中行,自2021年4月起任中行行长,2021年6月起任中行副董事长。2021年8月起兼任中银香港(控股)有限公司副董事长。2023年4月至2024年3月兼任中银航空租赁有限公司董事长。
-
上一篇
-
下一篇
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 上海助力农户恢复生产 保障蔬菜供应
- 中经评论:夏粮丰收 将“中国饭碗”端稳端牢
- 澳专家:重视科技研发是中国能源转型成功的关键
- TTS新传论文带读:夏天就要去参加音乐节!!!这是自由与对抗!!!!
- 男子持刀伤害未成年人,深圳警方通报
- 宝马退出价格战,全系涨价3万元起
- HWG!罗马诺:曼联将签下18岁中卫约罗,转会费5000万欧加奖金
- 事关芯片!特朗普逼中国台湾交“保费”
- 市监部门回应核查美诚月饼涉事企业
- 高考冲刺阶段,送给高考生6条饮食建议
- 以防长:以军可能“立即”对黎真主党发动袭击
- 创纪录奖金!太阳报:英格兰若欧洲杯夺冠,将获1400万镑巨奖
- 惊!仅一篇文章解锁 2020
- 澳专家:重视科技研发是中国能源转型成功的关键
- 转存珍藏!中国黄岩岛高清大图来了
- 以军证实打死黎巴嫩真主党一名高级指挥官
- 文化中国行丨一束光 万里情
- 金标大众来了 大众ID.与众上市售20.99
- 天府新区发“科学使用手机倡议”,给学生、家长和教师分项建议
- 知了集体“喷尿”,你是否中过招?|封面科考队
- 搜索
-